作业互助
知识共享

3800÷4÷25简便计算第1页

作业

25X39怎样用简便方法算

阅读(23)评论()

25X39怎样用简便方法算 25X39=25*(40-1)=1000-25=9975

25x39简便方法计算 25x39=25x40-25=1000-25=975

25x39+25用简便方法计算是什么? 25x39+25=25x(39+1)=25x40=1000
25